中国哪些人当过主席?
以下文字资料是由(太原热线www.0351net.com)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!
中国建国以来国家主席都有谁当过?
第一届(1954年——1959年)毛~~泽~~东为国家主席
第二届(1959年——1965年)刘~~少~~奇为国家主席
第三届(1965年——1975年)刘~~少~~奇为国家主席 1969-1972,副主席董必武代行,1972-1975副主席任代主席
第四届(1975年——1978年)未设国家主席,朱~~德为全国人大常委会委员长,周~~恩~~来为国务院总理
第五届(1978年——1983年)未设国家主席,叶~~剑~~英为全国人大常委会委员长,华~~国~~峰为国务院总理
第六届(1983年——1988年)李~~先~~念为国家主席
第七届(1988年——1993年)杨~~尚~~昆为国家主席
第八届(1993年——1998年)江~~泽~~民为国家主席
第九届(1998年——2003年)江~~泽~~民为国家主席
第十届(2003年——至今)胡~~锦~~涛为国家主席
中国历任国家主席有哪些人?
1949年中华人民共和国成立时,并没有设立国家主席这一机构和职位, *** 当选的是中华人民共和国中央人民 *** 主席,而不是国家主席。朱德、 *** 、宋庆龄、李济深、张澜和高岗当选为副主席。另外, *** 一直被称为毛主席,并不是因此他担任了国家主席,毛主席这个称呼是其在担任 *** 中央主席后开始的。 *** 担任 *** 中央主席职务一直到去世,期间其担任的其他职位有过变化,唯有这个职位没有变化,所以毛主席的这个主席主要是指 *** 中央主席。
1954年第一届全国人民代表大会召开,审议通过并颁布了中华人民共和国第一部宪法,被称为“54宪法”。这部宪法中规定设立国家主席,根据这部宪法选举 *** 为首届国家主席,朱德为副主席。
1959年 *** 中央决定 *** 不再担任国家主席一职, *** 在这一年5月召开的第二届全国人民代表大会上当选为国家主席,直至1966年在“文革”中被打倒并含冤去世。 *** 去世以后,没有再选举新的国家主席,林彪曾经谋取这一职务,但最终没有成功。
1975年和1978年两次颁布的新宪法,都没有关于国家主席的规定,也就没有产生新的国家主席。
1976年粉碎“四人帮”之后,“文革”正式结束,经过拨乱反正,到了1982年社会秩序已经全面恢复正常,这一年召开的第五届全国人民代表大会第五次会议审议通过并颁布新的宪法,即著名的“82宪法”。这一部宪法恢复了设立国家主席、副主席的规定,1983年召开的第六届全国人民代表大会按照这部宪法选举 *** 为新的国家主席,乌兰夫为副主席,直到1988年届满。
此后,杨尚昆与王震(1988~1993)、 *** 与荣毅仁(1993~1998)、 *** 与胡 *** (1998~2003)、胡 *** 与 *** (2003~2008)、胡 *** 与 *** (2008~2013), *** 与 *** (2013开始),先后于第七、八、九、十、十一和十二届全国人民代表大会上分别当选为国家主席和副主席。
另外,1981年5月16日第五届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过决定,授予宋庆龄中华人民共和国名誉主席的荣誉称号。
从以上信息可以知道,中华人民共和国历任国家主席分别是 *** 、 *** 、 *** 、杨尚昆、 *** 、胡 *** 和 *** 。 *** 虽然是我们党和国家第二代领导核心,担任过 *** 中央军事委员会主席和中华人民共和国中央军事委员会主席,但是没有担任过国家主席。
新中国成立以后,分别有哪些人当过国家主席 40分
1: 毛爷爷 1954年9月27日起1959年4月27日止
2: *** 1959年4月27日起1968年10月31日止
68年到75年由宋庆龄、董必武副主席代行主席的职权
75年以后取消了,直到1983年恢复
3: *** 1983年6月18日起1988年4月8日止
4: 杨尚昆 1988年4月8日起1993年3月27日止
5: 江 1993年3月27日起2003年3月15日止
6: 胡 2003年3月15日起 2013年3月14日止
7: 习 2013年3月14日开始
中国建国以来国家主席都有谁当过
一.历任最高领导
第一代: *** (1949年-1976年)
过渡期:华.国.锋(1976年-1978年)
第二代: *** (1978年-1992年)
第三代: *** (1992年-2004年)
第四代:胡 *** (2004年-)
二.历任中央委员会总书记(主席)
总书记:陈独秀 - 瞿秋白 - 向忠发 - 王明 - 博古 - 张闻天
主席: *** - 华.国.锋 - 胡.耀.邦
总书记:胡.耀.邦 - 赵.紫.阳 - *** - 胡 ***
三.历任中华人民共和国主席
*** - *** - 宋庆龄、董必武(两人代理) - 董必武(代理) -
废止期 - *** - 杨尚昆 - *** - 胡 ***
四.历任国务院总理
周恩来 - 华.国.锋 - 赵 *** - *** - *** - ***
五.历任 *** 中央军事委员会主席
*** - 华.国.锋 - *** - *** - 胡 ***
中国都有谁当过国家主席?共有几人?
1949年9月~1954年9月
主 席: 毛 泽 东
副主席: 朱 德 刘 少 奇 宋 庆 龄(女)
李 济 深 张 澜 高 岗
1954年9月~1959年4月
主 席: 毛 泽 东
副主席: 朱 德
1959年4月~1965年1月
主 席: 刘 少 奇
副主席: 宋 庆 龄 (女) 董 必 武
1965年1月~1966年
主 席: 刘 少 奇
副主席: 宋 庆 龄 (女) 董 必 武
1981年5月16日决定
名誉主席: 宋 庆 龄 (女)
1983年6月~1988年4月
主 席: 李 先 念
副主席: 乌 兰 夫
1988年4月~1993年3月
主 席: 杨 尚 昆
副主席: 王 震
1993年3月~1998年3月
主 席: 江 泽 民
副主席: 荣 毅 仁
1998年3月~2003年3月
主 席: 江 泽 民
副主席: 胡 锦 涛
2003年3月~2008年3月
主 席: 胡 锦 涛
副主席: 曾 庆 红
2008年3月~今
主 席: 胡 锦 涛
副主席: 习 近 平
中国至今有哪些人当过国家主席?
中华人民共和国主席
*** (1954年9月27日—1959年4月27日)
*** (1959年4月27日—1968年10月31日)
宋庆龄,董必武(1968年10月31日—1972年2月24日)(副主席代行主席的职权)
董必武(1972年2月24日—1975年1月17日)(以代主席名义行主席职权)
*** (1983年6月18日—1988年4月8日)
杨尚昆(1988年4月8日—1993年3月27日)
*** (1993年3月27日—2003年3月15日)
胡 *** (2003年3月15日至今)
中华人民共和国名誉主席
宋庆龄(1981年5月16日授予)
中国现在有多少个人当过主席
中央人民 *** 委员会 主席毛。泽东 副主席 朱 。德刘。少奇 宋。庆龄 李。济深 张 。澜高。 岗 1954年9月—1959年4月 主席毛。泽东 副主席 朱。 德 1959年4月—1965年1月 主席刘。少。奇 副主席 宋。庆龄(女) 董。必武 1965年1月—1966年 主席刘。少奇 副主席 宋庆。龄(女) 董。必武 1981年5月 名誉主席 宋。庆龄(女) 1983年6月—1988年4月 主席李。先念 副主席 乌。兰夫 1988年4月—1993年3月 主席杨。尚昆 副主席 王。 震 1993年3月—1998年3月 主席江。泽。民 副主席 荣。毅。仁 1998年3月—2003年3月 主席江。泽。民 副主席 胡。锦。涛 2003年3月— 主席胡。锦。涛 副主席 曾。庆。红